好顺佳财税
2024-07-16 09:17:28
3140
内容摘要:中国广核集团有限公司的班好顺佳财税员相对于中广核现任领导班好顺佳财税员和个人背景,华夏能源网特别搜集整理不胜感激:1.中广核党委书记、董事长杨长利1964年3月阴历,汉族...
中广核
现任领导班好顺佳财税员和个人背景,华夏能源网特别搜集整理不胜感激:
1.中广核党委书记、董事长杨长利
1964年3月阴历,汉族,籍贯辽宁大连。1989年3月参加过工作,1985年1月加入到中国共产党。本科毕业于
天津大学
机械制造专业(硕士研究生),研究员级高级工程师。
人物履历:
1989年03月-1990年01月,任核工业理化工程研究院二车间
助理工程师
;
1990年01月-1993年08月,任核工业理化工程研究院二车间工程师;
1993年08月-1995年02月,任核工业理化工程研究院二车间副主任、高级工程师;
1995年02月-1996年06月,任核工业理化工程研究院副总工程师、院长助理;
1996年06月-1997年11月,任核工业理化工程研究院副院长;
1997年11月-1998年11月,任私人经营四〇五厂副厂长;
1998年11月-1999年06月,任核工业理化工程研究院副院长;
1999年06月-2002年07月,任
中国核工业集团公司
科技与国际合作部副主任;
2002年07月-2006年07月,任中国核工业集团公司科技与国际合作部主任;
2006年07月-2020年01月,任
中国核工业集团有限公司
党组成员、副总经理;
2020年01月-2020年07月,
中国广核集团有限公司
党委副书记、总经理、董事;
2020年7月-,任中国广核集团有限公司党委书记、董事长,中国广核电力股份有限公司董事长。
上一任中国广核集团有限公司党委书记、董事长。
2.中广核党委副书记、董事、总经理高立刚
男,汉族,1965年7月生,
湖北荆门
人,中共党员,华北电力学院电力系统及其自动化专业,研究生学历,工学硕士。正研级高级工程师,获
国务院政府特殊津贴
。
人物履历:
2004年2月至2008年1月兼任大亚湾核电运营管理有限责任公司总经理。
2007年12月至2013年10月先后一职阳江核电有限公司董事长、总经理。
2007年12月至2011年10月一职广东台山核电有限公司(现称台山核电联营公司有限公司)总经理。
2007年12月至2019年2月担任台山核电联营企业有限公司董事长。
2011年4月至2014年3月担任中国广核集团有限公司副总经理。
2014年3月起任公司执行董事兼总裁。硕士学位,高级工程师(研究员级),获国务院政府特殊津贴。
2016年6月至今一职通用核能系统有限公司董事长。
2017年5月,任中广核电力第二届董事会执行董事。
2018年7月,任中国广核集团有限公司党委常委,中国广核电力股份有限公司总裁。
2021年7月,任中国广核集团有限公司党委副书记、董事,被提名为中国广核集团有限公司总好顺佳财税选。
前任中国广核集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
3.中广核党委副书记、董事李历
女,汉族,1969年4月生,
河北保定
人,1990年7月参加过工作,1988年4月一并加入中国共产党,研究生学历。
人物履历:
曾任黄冈市委常委、黄冈市人民政府副市长(正厅级);
前一任
国务院国有资产监督管理委员会
巡视组副组长,中国广核集团有限公司党委副书记、董事。
4.中广核党委常委、副总经理施兵
本科毕业于
中央财经大学
,前一任中广核有限公司党委常委。
人物履历:
1990年6月,施兵额外
兰州大学
国民经济管理专业经济学学士学位。
1990年7月,施兵从兰州大学经济系本科毕业后,分配到
扬州大学
税务学院会计系畜牧兽医相关专业会计、税务等学科的教学。
1993年,施兵考入中央财经大学会计系读研究生。
1996年3月,获得中央财经大学(原中央财政金融学院)会计学专业经济学硕士学位。
1996年4月,施兵参加
中国广东核电集团有限公司
,在中广核公司财务部工作,实际了中国注册会计师协会统一组织的考试,现为非执业会员,并更具高级会计师资格。
2000年11月至2006年6月,陆续任职中国广东核电集团有限公司财务部管理会计经理、审计部副经理、经理(要注意你们负责财务审计工作)。
2003年12月,施兵被广东省高级会计师资格第三评审委员会评为高级会计师。
2006年6月至2008年1月,担任中广核工程有限公司的副总经理兼总会计师(你们负责财务管理工作)。
2008年1月至2017年7月,陆续一职中国广东核电集团有限公司副总会计师兼财务部总经理、副总经理兼副总会计师、副总经理、副总经理兼总会计师。
曾任中广核党组成员、副总经理,同时也调任了广东核电投资有限公司总经理、大亚湾核电财务有限公司董事长、中广核产业基金管理有限公司董事长等职务。
2018年7月,任中广核有限公司党委常委。
5.中广核党委常委、纪委书记程永平
男,1995年7月参加过工作,研究生学历,工商管理硕士学位。
人物履历:
1995年07月—2005年08月,历任国务院港澳事务办公室科员、副主任科员、主任科员;
2005年08月—2012年02月,任过国务院港澳事务办公室秘书处副处长、处长(期间:2009年09月-2011年09月挂职任安徽省铜陵县委常委、副县长);
2012年02月—2012年08月,任国务院港澳事务办公室交流司经济处处长;
2012年08月—2015年01月,任国务院国资委纪委、监察局办公室副主任(正处级);
2015年01月—2016年03月,任国务院国资委纪委、监察局办公室主任(副局级);
2016年03月—2016年06月,任中央纪委驻国务院国资委纪检组副局级纪律检查员;
2016年06月—2021年09月,任中国节能环保集团有限公司党委常委、纪委书记;
2021年09月—,任中国广核集团有限公司党委常委、纪委书记。
6.中广核党委常委、副总经理庞松涛
2017年7月,提名最佳庞松涛为中广核有限公司副总好顺佳财税选。
2018年7月,任中广核有限公司党委常委。
7.中广核党委常委、总会计师何海滨
曾任华侨城集团公司财务部副总监、企业管理部总监,深圳华侨城股份有限公司总会计师。曾任华侨城集团有限公司党委常委、总会计师、董事会秘书。
2020年7月,何海滨任中广核有限公司党委常委,获得提名为中广核有限公司总会计师人选。
8.中广核党委常委,副总经理郭利民
数月前职务中国广核集团有限公司核电管理部总经理,更早之后曾是台山核电关连公司公司总经理、大亚湾核电运营管理公司副总经理;
前一任中国广核集团有限公司党委常委,副总经理。
人物履历:
大亚湾运行处处长
技术部经理助理
生产部副经理、经理
总经理助理
起任副总经理
后转任台山核电公司合营有限公司,任台山核电党委书记、总经理
后转任集团核电管理部,任总经理
9.中广核党委常委、副总经理李亦伦
1997年7月我得到
中国农业大学
电力系统非盈利组织会计自动化专业的工学学士学位,2005年8月获得
中国矿业大学
安全技术与工程专业的工程硕士学位。高级工程师。
人物履历:
于2015年6月组建中国广核新能源控股有限公司,现职务公司高级副总裁。
一并加入公司前,李先生于1997年7月至2006年7月期间在内蒙古风电公司任职,曾先后任职辉腾锡勒风电厂的运行检修员、基建部主管、生技部副部长和部长,和辉腾锡勒风电厂的厂长;
于2006年7月至2007年4月,兼任苏州电气研究院有限公司黄海风电试办处的副主任;
于2007年4月起在中广核风电有限公司职务,曾相继担任华东分公司副总经理、东北分公司总经理、中广核风电有限公司总经理助理和副总经理;
自2015年1月一直兼任中广核风电有限公司总经理兼党委副书记。
于2018年1月22日获任命为中国广核新能源控股不足公司总裁兼执行董事。
现任中国广核集团有限公司党委常委、副总经理。
2012版最全中广核领导班好顺佳财税员及个人背景
中石油集团公司
董事长、党组书记、股份公司董事长戴厚良
男,汉族,1963年8月生,江苏扬州市人,1985年7月不参加工作,1985年毕业后于江苏化工学院,1997年9月至1999年7月,参加过南京大学工商管理专业研究生课程班去学习。2006年获
南京工业大学
化学工程专业博士学位,研究生学历,教授级高级工程师,中国工程院院士、石油化工专家。
人物履历:
1985年07月,江苏化工学院(现
常州大学
)化学工业专业大学本科毕业;
1985年07月,参加扬子石化公司,曾任芳烃厂副厂长、厂长;
1997年12月,扬子石油化工公司副经理(1997年9月至1999年7月,能参加南京大学工商管理专业研究生课程班学习;
1998年04月,扬子石油化工股份有限公司董事、副总经理;
2002年07月,扬子石油化工股份有限公司副董事长、总经理,扬子石油化工有限责任公司董事;
2003年12月,扬子石油化工股份有限公司董事长、总经理,扬子石油化工有限责任公司董事长;
2004年12月,扬子石油化工股份有限公司董事长、总经理,扬子石油化工有限责任公司董事长改任扬子石化-
巴斯夫
有限责任公司董事长(2004年5月,国研·斯坦福中国企业新领袖培养计划一期1班学员;
2005年09月,
中国石油化工股份有限公司
财务副总监;
2005年11月,中国石油化工股份有限公司副总裁;
2006年05月,中国石油化工股份有限公司第三届董事会董事,中国石化高级副总裁兼财务总监;
2008年06月,中国石油化工股份有限公司党组成员;
2009年05月,中国石油化工股份有限公司董事、高级副总裁;
2016年05月,中国石油化工集团公司总经理,中国石油化工集团公司董事、党组副书记;
2016年08月,中国石油化工股份有限公司总经理、副董事长、总裁;
2018年05月,中国石油化工股份有限公司总经理、董事长、总裁;
2018年07月,中国石油化工集团公司董事长、党组书记、总裁;
2018年10月,中国石油化工集团公司董事长、党组书记;
2020年01月,
中国石油天然气集团有限公司
董事长、党组书记;
2020年03月,改任中国石油天然气股份有限公司董事长。
中国共产党第十九届中央委员会候补委员
2.中石油集团公司董事、总经理、党组副书记、股份公司副董事长李凡荣
男,汉族,1963年10月我属兔,
江西南昌
人,2003年11月加入中国共产党,大专毕业于
江汉石油学院
(现
长江大学
)石油开发系采油工程专业,获工学学士学位,后获英国卡地夫大学商学院工商管理硕士学位,教授级高级工程师。
人物履历:
1984年08月进入到中国海洋石油总公司南海东部石油公司工作;
1984年08月至1990年01月,在中国海洋石油总公司南海东部石油公司任
助理工程师
、工程师;
1990年01月至1995年10月,在中国海洋石油总公司南海东部石油公司惠州油田管理处任工程师;
1995年10月至2002年01月,一连担任中国海洋石油总公司/阿莫科石油公司组建作业机构流花油田生产作业部副经理和经理、17/22合同区中国海洋石油总公司/挪威石油公司组建作业集团总经理,转任中海石油(中国)有限公司深圳分公司总经理助理;
2002年01月至2005年11月,任中海石油(中国)有限公司深圳分公司副总经理,期间改任CACT作业者集团组织作业委员会中方首席代表;
2005年11月至2007年02月,任中国海洋石油有限公司开发生产部总经理;
2007年02月至2009年02月,任中海石油(中国)有限公司深圳分公司总经理、党委书记;
2009年02月至2010年04月,任中国海洋石油总公司总经理助理、管委会委员、中海油能源发展股份有限公司总经理;
2010年04月至2016年08月,任中国海洋石油总公司副总经理、党组成员;
2010年09月至2011年11月,任中国海洋石油总公司副总经理、党组成员担任中国海洋石油有限公司总裁;
2011年11月至2016年05月,任中国海洋石油总公司副总经理、党组成员调任中国海洋石油有限公司首席执行官兼总裁;
2016年05月至2017年07月,任国家能源局副局长、党组成员;
2017年07月至2020年02月,任国家能源局副局长、党组成员,国务院三峡工程建设委员会委员;
2020年02月现今,任中国石油天然气集团有限公司董事、总经理、党组副书记。
3.中石油集团公司董事、党组副书记、安全总监、股份公司执行董事、总裁段良伟
男,1967年11月生,吉林桦甸人,在职教育博士生,教授级高级工程师,在中国石油石化行业具备逾30年的工作经验。2020年9月,接任中国石油天然气集团有限公司董事、党组副书记。
人物履历:
2006年2月,任吉林石化分公司副总经理、安全总监、党委委员;
2010年3月,转任吉林燃料乙醇有限责任公司总经理、党委书记;
2011年9月,任大港石化分公司总经理、党委副书记;
2013年7月,任大连石化分公司总经理、党委副书记、大连石油化工公司经理、大连地区企业协调组组长;
2017年3月,任中国石油天然气集团公司副总经理;
2017年4月,担任中国石油天然气集团公司安全总监;
2017年6月,调任中国石油天然气股份有限公司董事;
2019年9月,任中国石油天然气集团有限公司党组成员、副总经理、安全总监;
2020年3月,被聘任为股份公司总裁。
2020年9月任中国石油天然气集团有限公司董事、党组副书记、安全总监兼股份公司董事、总裁。
4.中石油集团公司党组成员、总会计师、股份公司非执行董事刘跃珍
男,汉族,1961年9月生,湖北武穴人,中共党员,1981年
郑州航空工业管理学院
毕业,研究生学历,硕士学位,研究员级高级会计师。
人物履历:
1981年7月,大专毕业于郑州航空工业管理专科学校财务管理系工业企业财务与会计专业;
2002年6月,
华中科技大学
硕士研究生毕业后;
1981年08月—1990年03月,陆续任航空工业部520厂会计、兼厂团委副书记、财务科副科长;
1990年03月—2000年02月,一连任江汉航空救生装备工业公司财务处副处长、处长、副总会计师兼财务部部长、副总经理兼总会计师;
2000年02月—2003年05月,任江汉航空救生装备工业公司总经理兼第610研究所所长;
2003年06月—2006年12月,任中航一集团北京青云公司董事长兼总经理;
2006年11月,任
中国航天科工集团公司
总会计师;
2007年12月,任中国航天科工集团公司总会计师、党组成员;
2013年12月,任中国石油天然气集团公司总会计师、党组成员。
十届全国人大代表,北京市海淀区十三届人大代表
5.中石油集团公司党组成员、副总经理、股份公司监事会主席吕波
男,1962年虎宝宝,毕业于
中国矿业大学
企业管理专业,获学士学位,后获中欧国际工商学院工商管理硕士学位,高级经济师。
人物履历:
1985年起,一连在煤炭部、能源部、
中组部
就职,曾任能源部人事劳动司副处级干部、中组部经济科技干部局一处副处长、处长,干部四局一处处长、干部五局二处处长;
2002年,加入到中国海洋石油总公司,任中国海洋石油总公司人力资源部总经理;
2004年11月,转任中国海洋石油总公司下属公司——中海油能源发展股份有限公司董事;
2006年11月,任中国海洋石油总公司总经理助理;
2007年11月,任中国海洋石油总公司党组成员;
2008年10月,调任中国海洋石油总公司原直属党委书记;
2010年05月,任中国海洋石油总公司副总经理;
2012年12月,担任中国海洋石油总公司下属公司——中海油能源发展股份有限公司董事长;
2014年01月,兼任中国海洋石油有限公司非执行董事、薪酬委员会委员;
2015年05月,兼任中共中国海洋石油总公司党校校长;
2016年12月,任中海油田服务股份有限公司董事长;
2016年12月,担任海洋石油工程股份有限公司董事长;
2019年11月,任中国石油天然气集团有限公司党组成员、副总经理;
2020年03月,被聘为中国石油天然气股份有限公司董事。
2020年10月,吕波成功当选中国石油股份监事会主席
6.中石油集团公司党组成员、副总经理、股份公司非执行董事喻宝才
男,汉族,1962年10月生,陕西三原人,教授级高级工程师,博士研究生本科毕业。在中国石油石化行业,具备近35年的工作经验。2018年6月,任中国石油天然气集团有限公司党组成员、副总经理。2019年6月被聘任为中石油股份公司董事。
人物履历:
1983年07月,
西南石油学院
石油地质勘探专业本科毕业;
2000年11月,西南石油学院石油与天然气工程专业博士研究生大专毕业,教授级高级工程师。
1999年01月—2000年02月,中国石化集团中原石油勘探局总地质师;
2000年02月—2001年02月,中国石化中原油田分公司副经理兼总地质师;
2000年07月—2001年03月,中国石化石油勘探开发研究院副院长;
2001年03月—2004年06月,中国石化油田勘探开发事业部副主任;
2004年06月,中国石化西北油田分公司总经理;
2006年10月,中国石化副总裁;
2010年07月,兼任油田勘探开发事业部主任;
2013年12月,中石化石油工程技术服务有限公司董事;
2014年07月,任中国石油化工集团公司党组成员、副总经理;
2014年09月,转任中石化石油工程技术服务股份有限公司董事长;
2015年05月,改任中国石油化工股份有限公司董事、高级副总裁;
2018年06月,任中国石油天然气集团有限公司党组成员、副总经理;
2019年06月,被聘任为股份公司董事。
担任中国石油大学(北京)校外兼职教授、工程博士生导师
7.中石油集团公司党组成员、纪检监察组组长徐吉明
男,汉族,高级审计师。2015年1月13日,中石油集团网站发消息称,国资委近日出任徐吉明为中石油集团党组成员、党组纪检组组长。到目前为止,徐吉明一职国家审计署办公厅主任、新闻发言人。
人物履历:
2000年07月,任审计署外资发挥审计司副司长;
2003年01月,任审计署卫生药品审计局副局长;
2004年05月,任审计署卫生药品审计局局长;
2007年06月,任审计署审计干部培训中心主任;
2009年02月,任审计署外资形象的修辞审计司司长;
2014年03月,任审计署行政事业审计司司长;
2014年09月,任审计署办公厅主任;
2014年12月,任中国石油天然气集团公司党组成员、党组纪检组组长;
2019年01月,任中国石油天然气集团有限公司党组成员、纪检监察组组长。
8.中石油集团公司党组成员、副总经理股份公司非执行董事黄永章
男,教授级高级工程师,博士,在中国石油天然气行业占据丰富的工作经验。曾任尼罗河公司副总经理,中国石油勘探开发公司党委委员、副总经理兼安全总监,中东公司常务副总经理等职,2018年1月任中东地区协调组组长、中东公司总经理,2020年4月任中国石油天然气集团有限公司党组成员、副总经理,2020年9月被聘任为中国石油天然气股份有限公司董事。
人物履历:
2000年01月,任苏丹喀土穆炼油有限公司行政总监;
2000年07月,任中油国际(苏丹)炼油有限公司副总经理;
2001年03月,任中国石油天然气勘探开发公司炼化部经理;
2002年11月,任中国石油天然气勘探开发公司炼化部经理兼中油国际(苏丹)炼油有限公司炼厂扩建工程项目部副经理;
2003年07月,任中油国际(阿尔及利亚)公司总经理;
2006年01月,任中油国际(苏丹)炼油有限公司总经理;
2008年06月,任中国石油尼罗河公司副总经理、党委委员;
2009年04月,任中国石油天然气勘探开发公司副总经理、安全总监、党委委员;
2014年04月,任中国石油伊朗公司总经理、党工委书记;
2015年12月,任中国石油中东公司常务副总经理,中国石油中东地区党工委副书记,中国石油海湾地区共同协调组副组长;
2017年07月,任中油国际中东公司常务副总经理,中国石油中东地区党工委副书记,中国石油中东地区总体协调组副组长;
2018年01月,任中油国际勘探开发有限公司党委委员、初级副总经理,中油国际中东公司总经理,中国石油中东地区党工委书记,中国石油中东地区协调组组长;
2020年04月,任中国石油天然气集团有限公司党组成员、副总经理。
最新最全中国石油领导班好顺佳财税员及个人背景
2.全国统一考试时间是9月份的第二的或是第三个周六日
3.国家承认大专学历左右吧即可报名参加考试,专业不限;
4.具体详细关注江苏省注协
5.江苏省各市注协直接联系方法
名称地址邮编秘书长
南京市北京西路2号长发集团210008史孝民33003913312996
无锡市县前西街106号214031朱穗宁2712509
徐州市彭城路1号221005窦德连3702451
常州市局前街176号213003朱晓凤6600330
苏州市人民路73号营财集团内215006吴敏燕5244703
南通市青年西路38号北3楼226007杨献忠3534661
连云港市通灌南路85号222001陈洪才5410047
淮安市健康西路142号223001孙建英3675745
盐城市儒学街4号224001陈中林8370052
扬州市文昌西街新市政府行政楼216室225001李小安7872001
镇江市正东路141号4楼212001赵长春
泰州市海陵南路302号225300鲁春洪
宿迁市人民大道2号财政大厦409室223800杨锦安4363081
张总监 13826528954
限时领取创业礼包
您的申请我们已经收到!
专属顾问会尽快与您联系,请保持电话畅通!